阿尔拉镇(社区)干部个人简历
姓 名 |
敖利钢 |
性 别 |
男 |
出生年月 |
197606 |
电子照片 |
|
民 族 |
达斡尔 |
籍 贯 |
莫旗 |
出 生 地 |
内蒙古 莫 旗 |
||
入 党 时 间 |
199707 |
参加工 作时间 |
199512 |
健康状况 |
健康 |
||
学 历 学 位 |
全日制 教 育 |
初中 |
毕业院校系及专业 |
莫旗阿尔拉中学 |
|||
在 职 教 育 |
大专 |
毕业院校系及专业 |
呼伦贝尔学院经管专业 |
||||
现 任 职 务 |
莫旗阿尔拉镇社区党支部书记兼居委会主任 |
||||||
简
历
|
1984年9月--1990年7月 阿尔拉中心校 1990年9月--1993年7月 阿尔拉中学 1995年12月--1998年9月 河北51015部队一营部 1998年12月--2001年12月 阿尔拉镇经营管理站 1999年1月--2001年7月 呼伦贝尔学院 2009年11月--至今,莫旗阿尔拉镇社区党支部书记,居委会主任。
|
阿尔拉镇(社区)干部个人简历
姓 名 |
孟丽芳 |
性 别 |
女 |
出生年月 |
197202 |
电子照片 |
|
民 族 |
达斡尔 |
籍 贯 |
莫旗 |
出 生 地 |
内蒙古 莫 旗 |
||
入 党 时 间 |
201107 |
参加工 作时间 |
199703 |
健康状况 |
健康 |
||
学 历 学 位 |
全日制 教 育 |
大专 |
毕业院校系及专业 |
黑龙江社会大学 |
|||
在 职 教 育 |
|
毕业院校系及专业 |
|
||||
现 任 职 务 |
莫旗阿尔拉镇社区党支部纪检委员、居委会委员 |
||||||
简
历
|
1979年9月--1984年7月 阿尔拉中心校 1984年9月--1989年7月 阿尔拉中学 1989年9月--1992年7月 莫旗职业高中 1992年3月--1994年7月 黑龙江社会大学 1997年3月--2004年12月 阿尔拉中学(临代教师) 2009年11月--至今,莫旗阿尔拉镇社区居委会 任职社区党支部支部委员,居委会委员。
|
阿尔拉镇(社区)干部个人简历
姓 名 |
鄂玲红 |
性 别 |
女 |
出生年月 |
197812 |
电子照片 |
|
民 族 |
达斡尔 |
籍 贯 |
莫旗 |
出 生 地 |
内蒙古 莫 旗 |
||
入 党 时 间 |
200007 |
参加工 作时间 |
199609 |
健康状况 |
健康 |
||
学 历 学 位 |
全日制 教 育 |
初中 |
毕业院校系及专业 |
莫旗达斡尔中学 |
|||
在 职 教 育 |
大专 |
毕业院校系及专业 |
国家开放大学 |
||||
现 任 职 务 |
莫旗阿尔拉镇社区党支部组宣委员、居委会委员 |
||||||
简
历
|
1984年9月--1990年7月 阿尔拉村小学 1990年9月--1993年7月 莫旗达斡尔中学 1997年9月--1999年6月 内蒙古农业学校 2018年3月--2020年7月 国家开放大学 1996年9月--2008年9月 阿尔拉镇政府工人(临时工) 2009年11月--至今,莫旗阿尔拉镇社区居委会 任职社区党支部副书记、支部委员,居委会委员。
|
阿尔拉镇(社区)干部个人简历
姓 名 |
孟晓英 |
性 别 |
女 |
出生年月 |
197104 |
电子照片 |
|
民 族 |
达斡尔 |
籍 贯 |
莫旗 |
出 生 地 |
内蒙古 莫 旗 |
||
入 党 时 间 |
—— |
参加工 作时间 |
199501 |
健康状况 |
健康 |
||
学 历 学 位 |
全日制 教 育 |
中专 |
毕业院校系及专业 |
扎兰屯农牧学校畜牧专业 |
|||
在 职 教 育 |
|
毕业院校系及专业 |
|
||||
现 任 职 务 |
莫旗阿尔拉镇社区居委会委员 |
||||||
简
历
|
1978年9月--1983年7月 阿尔拉镇拉力浅村小学 1983年9月--1987年7月 阿尔拉镇阿尔拉中学 1987年9月--1990年7月 阿尔拉镇阿尔拉中学职高 1993年3月--1995年7月 扎兰屯农牧学校 1995年1月--1997年9月 阿尔拉镇服务站(现金员) 1990年9月--1993年8月 阿尔拉镇政府(临时工) 2017年2月--至今,莫旗阿尔拉镇社区居委会,任职社区居委会委员。
|